|
Vorgänge21 Treffer. Die Aufbereitung ergibt 21 Dokumente/Vorgänge.
  | | ID 01503987 | | |
Schleswig-Holsteinischer Landtag | |
| Tätigkeitsbericht über den Schleswig-Holsteinischen Landtag der 15. Wahlperiode vom 28. März 2000 bis 17. März 2005 | |
| | Bericht LtgPräs 17.03.2005 Drs 15/3987 (45 S) | |
| |
|
  | | ID 01503153 | | |
Radverkehr | |
| Ziele und Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs | |
| - Aufforderung der LRg zur Förderung des Radverkehrs durch: Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur, Ermittlung des Bedarfs, Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für Radverkehrsbelange, Erhöhung der Zahl der Fahrradbeauftragten, Zuleitung der Protokolle des Fahrradforums an den Wirtschaftsausschuss, Qualitätssicherung der Radwege, einheitliche Beschilderung, Erfassung der Radwege im Landesverkehrswegenetz, landesweite Imagekampagnen, Verbesserung der Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln, Verbesserung der Radwege an Bundeswasserstraßen, Bindung der Radwegebenutzungspflicht an die Einhaltung der Mindestkriterien der StVO, Festlegung von Qualitätsstandards für Fahrradabstellanlagen, Stellplätze am Landtag; Berichtsanforderung zur Umsetzung des Programms "Fahrradfreundliches Schleswig-Holstein" - | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
- Einrichtung von Fahrradabstellanlagen am Landtag und an den Landesbehörden - | |
| | Antr Hermann Benker SPD, Karl-Martin Hentschel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 06.01.2004 Drs 15/3153 PlPr 15/105 22.01.2004 S 8150-8163 Umdruck 15/4393 APr WI 15/71 04.02.2004 S 15-16 (BeschlEmpf (Antr) WI Drs 15/3207 (s. dort)) APr WI 15/87 01.12.2004 S 16 BeschlEmpf WI 08.12.2004 Drs 15/3859 PlPr 15/132 17.12.2004 S 10314-10315 Beschl: Annahme idF der Drs 15/3859 | |
| |
| | Redner: PlPr 15/105: Benker, Hermann (SPD) S 8150-8151 8157; Arp, Hans-Jörn (CDU) S 8151-8152 8161; Aschmoneit-Lücke, Christel (FDP) S 8152-8153 8159-8160; Hentschel, Karl-Martin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 8153-8155 8160-8161; Harms, Lars (SSW) S 8155-8156; Höppner, Dr. Henning (SPD) S 8156-8157; Rohwer, Dr. Bernd Min S 8158-8159; Fröhlich, Irene (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 8162; Kalinka, Werner (CDU) S 8162-8163 PlPr 15/132: Benker, Hermann (SPD) BE S 10315 | |
| |
|
  | | ID 01502621 | | |
Landeswahlgesetz | |
| Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes | |
| - Änderung diverser §§ des LWahlG idF vom 23.10.2002; Reduzierung der Zahl der Landtagsabgeordneten auf 69 und der Zahl der Wahlkreise auf 40 ab der 16. Wahlperiode, Neuregelung der Einsicht in das Wählerverzeichnis, Umrechnung von Beträgen in Euro - | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
| |
| | GesEntw Holger Astrup SPD, Heinz Maurus CDU 24.04.2003 Drs 15/2621 1. Lesung PlPr 15/86 07.05.2003 S 6563-6570 (ÄndAntr FDP Drs 15/2661, 15/2672 (s. dort)) Umdruck 15/3353 APr IR 15/76 09.05.2003 S 4-9 Bericht und
BeschlEmpf IR 09.05.2003 Drs 15/2670 2. Lesung PlPr 15/88 09.05.2003 S 6695-6698 Beschl: Annahme (mehrheitlich) Ges v 13.05.2003 (GVOBl 2003 Nr 7 S 278) | |
| |
| | Redner: PlPr 15/86: Astrup, Holger (SPD) S 6563 *; Puls, Klaus-Peter (SPD) S 6564; Lehnert, Peter (CDU) S 6564; Kubicki, Wolfgang (FDP) S 6565-6566 6569-6570; Fröhlich, Irene (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 6566-6567; Hinrichsen, Silke (SSW) S 6567-6568; Hildebrand, Günther (FDP) S 6568; Schlie, Klaus (CDU) S 6569; Buß, Klaus (SPD) Min S 6569; Harms, Lars (SSW) S 6570 PlPr 15/88: Schwalm, Monika (CDU) BE S 6695-6696; Kubicki, Wolfgang (FDP) S 6696 * 6697 * | |
| |
|
  | | ID 01502578 | | |
Verfassung des Landes Schleswig-Holstein | |
| Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein | |
| - Änderung bzw. Ergänzung der Art 10 und 11 der Verfassung idF vom 23.10.2002; Festlegung der Größe des Landtags auf 69 Abgeordnete, Aufnahme einer Regelung über Funktionszulagen für Abgeordnete mit besonderen parlamentarischen Funktionen - | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
| |
| | GesEntw Holger Astrup SPD, Heinz Maurus CDU 26.03.2003 Drs 15/2578 (neu 2. Fassung) 1. Lesung PlPr 15/83 02.04.2003 S 6294-6302 Umdruck 15/3337, 15/3352, 15/3354, 15/3360 APr IR 15/75 30.04.2003 S 12-14 Bericht und BeschlEmpf IR 30.04.2003 Drs 15/2628 2. Lesung PlPr 15/86 07.05.2003 S 6548-6563 (ÄndAntr FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SSW Drs 15/2659, Antr SPD, CDU Drs 15/2664 (s. dort)) Beschl: Annahme (mehrheitlich) (Art. 1 Ziffer 2 zurückgezogen) Ges v 13.05.2003 (GVOBl 2003 Nr 7 S 279) | |
| |
| | Redner: PlPr 15/83: Puls, Klaus-Peter (SPD) S 6294-6295; Schlie, Klaus (CDU) S 6296-6297; Kubicki, Wolfgang (FDP) S 6297-6299; Fröhlich, Irene (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 6299-6300; Hinrichsen, Silke (SSW) S 6300-6302; Astrup, Holger (SPD) S 6301 PlPr 15/86: Puls, Klaus-Peter (SPD) S 6548-6550 6558 6562 *; Schlie, Klaus (CDU) S 6550-6552; Kubicki, Wolfgang (FDP) S 6552-6554 6558-6559 6561; Fröhlich, Irene (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 6554-6556; Hinrichsen, Silke (SSW) S 6556-6557; Heinold, Monika (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 6559-6560; Spoorendonk, Anke (SSW) S 6560-6561; Kayenburg, Martin (CDU) S 6561 6562 6562 *; Hentschel, Karl-Martin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 6561-6562; Astrup, Holger (SPD) S 6562; Maurus, Heinz (CDU) S
6563 * | |
| |
|
  | | ID 01502348 | | |
Haushaltsgesetz 2003 | |
| Entschließung zum Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2003 (Drs 15/2020) | |
| - Ablehnung des Haushaltsentwurfs 2003 sowie der Haushalts- und Finanzpolitik der LRg; Reduzierung der Schulden und der Kreditaufnahme; Reform des Föderalismus, des Landtags, der Landesregierung und der Verwaltungsstruktur; Ausweitung der Investitionen für Wachstum und Arbeit, Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit, Beseitigung der Benachteiligung der Schüler in SH, Verbesserung der Situation der Familien sowie der inneren Sicherheit - | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
- Reform des Landtags durch Begrenzung der Zahl der Abgeordneten, Reduzierung der Zahl der Wahlkreise, Umsetzung der Diätenstrukturreform gemäß den Vorgaben des BVerfG, Straffung der Parlamentsarbeit, Stärkung der Entscheidungskompetenz der Ausschüsse, Streichung eines Fünftels der Stellen der Landtagsverwaltung sowie Abschaffung von Bürgerbeauftragter und Flüchtlingsbeauftragtem - | |
| | Antr Martin Kayenburg, Rainer Wiegard CDU 17.12.2002 Drs 15/2348 PlPr 15/77 18.12.2002 S 5788-5857 Beschl: Ablehnung (mehrheitlich) | |
| |
| | Redner: PlPr 15/77: Arp, Hans-Jörn (CDU) BE S 5789-5790; Hay, Lothar (SPD) S 5790-5798; Kayenburg, Martin (CDU) S 5798-5805; Kubicki, Wolfgang (FDP) S 5806-5817; Hentschel, Karl-Martin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 5817-5829; Spoorendonk, Anke (SSW) S 5829-5837; Simonis, Heide (SPD) MP S 5837-5845; Wiegard, Rainer (CDU) S 5845-5847; Möller, Claus Min S 5847-5851 | |
| |
|
  | | ID 01502342 | | |
Schleswig-Holsteinisches Abgeordnetengesetz | |
| Entschließung zur Änderung des Abgeordnetengesetzes und zur Änderung des Wahlgesetzes des Landes Schleswig-Holstein (Landeswahlgesetz) | |
| - Änderung von Art 10 Abs 2 der Landesverfassung und § 1 Abs 1 des Landeswahlgesetzes, Festlegung der Zahl der Abgeordneten des Landtags auf 69 und der Zahl der Wahlkreise auf 40; Umsetzung der Vorschläge der Unabhängigen Sachverständigenkommission zu Fragen der Abgeordnetenentschädigung (Drs 15/1500); Verzicht auf eine Diätenerhöhung gemäß dem Vorschlag des Landtagspräsidenten, Umsetzung des Vorschlags zur Erhöhung der Mitarbeiterkostenerstattung (Drs 15/2217) - | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
- Änderung von Art 10 Abs 2 der Landesverfassung und § 1 Abs 1 des Landeswahlgesetzes, Festlegung der Zahl der Abgeordneten des Landtags auf 69 und der Zahl der Wahlkreise auf 40 - | |
| | Antr Lothar Hay SPD, Martin Kayenburg CDU 12.12.2002 Drs 15/2342 PlPr 15/76 13.12.2002 S 5723-5743 Beschl: Annahme (mehrheitlich) | |
| |
| | Redner: PlPr 15/76: Kubicki, Wolfgang (FDP) S 5724 * 5725-5726 5736-5737; Spoorendonk, Anke (SSW) S 5724 * 5733-5736 5740; Astrup, Holger (SPD) S 5724 *; Schwalm, Monika (CDU) S 5724-5725; Hay, Lothar (SPD) S 5727-5729; Kayenburg, Martin (CDU) S 5729-5732 5740-5741; Heinold, Monika (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 5732-5733; Schlie, Klaus (CDU) S 5737-5738; Fröhlich, Irene (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 5738-5739; Klug, Dr. Ekkehard (FDP) S 5739; Weber, Jürgen (SPD) S 5741-5742; Harms, Lars (SSW) S 5742 | |
| |
|
  | | ID 01502255 | | |
Schleswig-Holsteinisches Abgeordnetengesetz | |
| Gesetz zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes | |
| - Änderung der §§ 6 und 9 des SH AbgG idF vom 13.02.2001; Anhebung der Entschädigung, der Funktionszulagen sowie der Mitarbeiterkostenerstattung zum Teil in zwei Stufen auf 3926/4151 Euro, 3625 bzw. 4140 Euro sowie 855 Euro; Verzicht auf die Anhebungen der zweiten Stufe im Falle der Verabschiedung des GesEntw Drs 15/1953 (s.dort) sowie einer Verkleinerung des Landtags durch Reduzierung der Zahl der Wahlkreise im Rahmen einer Änderung des Landeswahlgesetzes - | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
| |
| | GesEntw Martin Kayenburg CDU 13.11.2002 Drs 15/2255 1. Lesung PlPr 15/72 13.11.2002 S 5425-5435 Umdruck 15/2716 APr IR 15/63 20.11.2002 S 7 APr FIN 15/87 05.12.2002 S 6 APr IR 15/67 11.12.2002 S 4-7 APr FIN 15/88 11.12.2002 S 6 (Zurückgezogen lt PlPr 15/76 S 5724) | |
| |
| | Redner: PlPr 15/72: Hay, Lothar (SPD) S 5426-5427; Kayenburg, Martin (CDU) S 5427-5428; Kubicki, Wolfgang (FDP) S 5428-5430 5432-5433; Heinold, Monika (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 5430-5431 5434; Spoorendonk, Anke (SSW) S 5431-5432 5434; Plüschau, Helmut (SPD) S 5433-5434; Kalinka, Werner (CDU) S 5435 | |
| |
|
  | | ID 01500870 | | |
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz | |
| Tätigkeitsbericht 2001 des Unabhängigen Landeszentrums für den Datenschutz Schleswig-Holstein (23. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den Datenschutz) | |
| - Neues Landesdatenschutzgesetz, Errichtung des Unabhängigen Landeszentrums; Datenschutzgremium des Landtags; Datenschutz in der Verwaltung sowie bei Polizei und Justiz; Datenschutz in der Wirtschaft, Übernahme der Aufsicht vom Innenministerium; Systemdatenschutz, Recht und Technik der neuen Medien, Informationsfreiheit, IT-Labor, Datenschutzakademie - | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
- Datenschutzgremium des Landtags - | |
| | Bericht ULD 24.04.2001 Drs 15/870 PlPr 15/32 30.05.2001 S 2363 (Beschl: Überweisung an den Innen- und Rechtsausschuss (fdf) und alle anderen Ausschüsse zur abschließenden Beratung) Umdruck 15/1274 APr IR 15/31 27.06.2001 S 15 APr UMW 15/24 04.07.2001 S 9 APr BIL 15/17 05.07.2001 S 5 APr EU 15/21 07.09.2001 S 20 APr SOZ 15/31 11.10.2001 S 4 APr FIN 15/60 22.11.2001 S 11 APr WI 15/34 05.12.2001 S 26 APr AGR 15/36 07.02.2002 S 14 APr IR 15/68 08.01.2003 S 12-15 (Kenntnisnahme) | |
| |
|
  | | ID 01500055 | | |
Landeswahlgesetz | |
| Gesetz zur Änderung des Wahlgesetzes für den Landtag von Schleswig-Holstein (Landeswahlgesetz -LWahlG-) | |
| - Änderung der §§ 1 und 16 des Landeswahlgesetzes idF vom 27.10.1997; Verkleinerung des Landtages durch Verringerung der Zahl der Wahlkreise von 45 auf 37 - | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
| |
| | GesEntw Wolfgang Kubicki F.D.P. 26.04.2000 Drs 15/55 1. Lesung PlPr 15/2 10.05.2000 S 74-82 Umdruck 15/1000, 15/1062, 15/1130, 15/1230, 15/1728, 15/1940, 15/2508, 15/2610, 15/2807 APr IR 15/2 24.05.2000 S 10 APr IR 15/28 25.04.2001 S 5 APr IR 15/44 06.02.2002 S 5-6 APr IR 15/53 21.08.2002 S 12-13 APr IR 15/57 18.09.2002 S 4 APr IR 15/67 11.12.2002 S 4-7 Bericht und BeschlEmpf IR 11.12.2002 Drs 15/2323 2. Lesung PlPr 15/76 13.12.2002 S 5723-5743 (ÄndAntr FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, SSW Drs 15/2337 (s. dort)) Beschl: Ablehnung (mehrheitlich) | |
| |
| | Redner: PlPr 15/2: Hildebrand, Günther (F.D.P.) S 74-75; Puls, Klaus-Peter (SPD) S 75-76; Lehnert, Peter (CDU) S 76-77; Fröhlich, Irene (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 77-78; Spoorendonk, Anke (SSW) S 79-80; Kubicki, Wolfgang (F.D.P.) S 80-81; Buß, Klaus Min S 81-82 PlPr 15/76: Kubicki, Wolfgang (FDP) S 5724 * 5725-5727 5736-5737; Spoorendonk, Anke (SSW) S 5724 * 5733-5736 5740; Astrup, Holger (SPD) S 5724 *; Schwalm, Monika (CDU) S 5724-5725; Hay, Lothar (SPD) S 5727-5729; Kayenburg, Martin (CDU) S 5729-5732 5740-5741; Heinold, Monika (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 5732-5733; Schlie, Klaus (CDU) S 5737-5738; Fröhlich, Irene (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 5738-5739; Klug, Dr. Ekkehard (FDP) S 5739; Weber, Jürgen (SPD) S 5741-5742; Harms, Lars (SSW) S
5742 | |
| |
|
  | | ID 0159013501 | | |
Schleswig-Holsteinischer Landtag | |
| Ansprache anläßlich des Endes der 15. Wahlperiode, Würdigung der Verdienste der ausscheidenden Abgeordneten | |
| | PlPr 15/135 28.01.2005 S 10561-10563 | |
| |
| | Redner: PlPr 15/135: Arens, Heinz-Werner (SPD) Landtagspräsident/in S 10561-10563 | |
| |
|
  | | ID 0159904772 | | |
Familie | |
| Veranstaltung "Familien erobern den Landtag" | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
| |
| | |
|
  | | ID 0159252701 | | |
Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung | |
| Öffentlichkeitsarbeit von Landtag und LRg, Veranstaltungen, Verwendung von Verfügungsmitteln, Richtlinien | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
| |
| | APr AG"HP" 15/27 10.06.2004 S 3 | |
| |
|
  | | ID 0159903791 | | |
Medienpolitik | |
| Medienpolitik für den Standort Norddeutschland; gemeinsame Erklärung der für Medienpolitik zuständigen Ausschüsse der Landesparlamente von Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
| |
| | |
|
  | | ID 0159008603 | | |
Schleswig-Holsteinischer Landtag | |
| Verkleinerung des Landtags | |
| | |
| | Redner: PlPr 15/86: Kayenburg, Martin (CDU) S 6485-6486; Heinold, Monika (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) S 6489 | |
| |
|
  | | ID 0159822802 | | |
Kaliningrad | |
| Zusammenarbeit der Landtage von Brandenburg und SH mit dem Gebiet Kaliningrad und dessen Gebietsduma, Schwerpunkte, beteiligte Organisationen und Institutionen; derzeitige Situation und einzelne Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Jugendarbeit, Verkehr, Demokratie und Zivilgesellschaft; Hospitationen und Praktika, Deutschkurse, Zoll- und Visaprobleme | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
| |
| | APr EU 15/28 28.02.2002 S 3-17 | |
| |
|
  | | ID 0159822803 | | |
Polen | |
| Zusammenarbeit der Landtage von Brandenburg und SH mit Polen und einzelnen Wojewodschaften, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Verkehr, Arbeitsmarkt und Migration, Spachkompetenz, Minderheitenschutz und EU-Beitritt | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
| |
| | APr EU 15/28 28.02.2002 S 17-27 | |
| |
|
  | | ID 0159205803 | | |
Schleswig-Holsteinischer Landtag | |
| Internet-Auftritt des Landtags | |
| | APr FIN 15/58 11.10.2001 S 5 | |
| |
|
  | | ID 0159999999 | | |
Schleswig-Holsteinischer Landtag | |
| Nicht belegte Dokumentnummern | |
| | Umdruck 15/1115, 17/1709-15/1711, 15/1752, 15/2717, 15/2907, 15/3535, 15/3580 APr IR 15/79 (ausgefallen) | |
| |
|
  | | ID 0159999998 | | |
Schleswig-Holsteinischer Landtag | |
| Dokumente ohne (eindeutige) Dokumentnummer | |
| | APr UMW (ohne Nr.) 26.02.2003 S 2-18 (Informationsveranstaltung) GesEntw Martin Kayenburg, Klaus Schlie, Dr. Johann Wadephul CDU 12.01.2001 Drs 15/657 (29 S) GesEntw Martin Kayenburg, Klaus Schlie, Dr. Johann Wadephul CDU 14.09.2001 Drs 15/657 (neu) (44 S) Vermerk BIL 05.09.2001 (ohne APr-Nr., s. Sachakte) Apr UMW, AGR (ohne Nr) 03.11.2004 S 4-11 (zugleich Umdruck 15/5273) | |
| |
|
  | | ID 0159001830 | | |
Landeswahlgesetz | |
| Begrenzung der Zahl der Abgeordneten durch eine Reform des Wahlrechts | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
| |
| | im Rahmen: Haushaltsgesetz 2000 PlPr 15/18 13.12.2000 S 1299 | |
| |
| | Redner: PlPr 15/18: Kayenburg, Martin (CDU) S 1299 | |
| |
|
  | | ID 0159000279 | | |
Landeswahlgesetz | |
| Änderung des Landeswahlgesetzes zur Begrenzung des Landtags auf 75 Mitglieder | |
| Weitere Themen: | |
|
Schleswig-Holsteinischer Landtag
| |
| | im Rahmen: Aussprache RegErkl PlPr 15/2 10.05.2000 S 53 | |
| |
| | Redner: PlPr 15/2: Spoorendonk, Anke (SSW) S 53 | |
| |
|
| |