|
|
Biotechnologie (19. Wahlperiode: 06.06.2017 - 07.06.2022)
s.a.
Forschungszentrum Borstel - Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften
| | |
|
Biotechnologie (18. Wahlperiode: 05.06.2012 - 06.06.2017)
s.a.
Fraunhofer-Einrichtung für Marine Biotechnologie
s.a.
Forschungszentrum Borstel - Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften
| | |
|
Biotechnologie (17. Wahlperiode: 27.10.2009 - 05.06.2012)
s.a.
Forschungszentrum Borstel - Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften
s.a.
Fraunhofer-Institut für Marine Biotechnologie
| | |
|
Biotechnologie (16. Wahlperiode: 17.03.2005 - 27.10.2009)
s.a.
Gentechnologie
s.a.
Forschungszentrum Borstel - Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften
|
Vorgänge
| |
|
Biotechnologie (15. Wahlperiode: 28.03.2000 - 17.03.2005)
s.a.
Forschungszentrum Borstel
s.a.
M.E.D. Biotech
|
Vorgänge
| |
|
Biotechnologie (14. Wahlperiode: 23.04.1996 - 28.03.2000)
s.a.
Forschungszentrum Borstel
s.a.
Gentechnologie
|
Vorgänge
| |
|
Biotechnologie (13. Wahlperiode: 05.05.1992 - 23.04.1996)
s.a.
Gentechnologie
|
Vorgänge
| |
|
Biotechnologie (12. Wahlperiode: 31.05.1988 - 05.05.1992)
s.a.
Gentechnologie
|
Vorgänge
| |
|
Biotechnologie (11. Wahlperiode: 02.10.1987 - 31.05.1988)
s.a.
Gentechnologie
s.a.
Institut für Biotechnologie in der Landwirtschaft
|
Vorgänge
| |
|
Biotechnologie (10. Wahlperiode: 12.04.1983 - 02.10.1987)
s.a.
Forschungszentrum Biotechnologie
s.a.
Gentechnologie
|
Vorgänge
| |
|