|
|
Finanzgericht (16. Wahlperiode: 17.03.2005 - 27.10.2009)
s.a.
Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht
| | |
|
Finanzgericht (15. Wahlperiode: 28.03.2000 - 17.03.2005)
s.a.
Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht
| | |
|
Finanzgericht (14. Wahlperiode: 23.04.1996 - 28.03.2000)
s.a.
Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht
| | |
|
Finanzgericht (13. Wahlperiode: 05.05.1992 - 23.04.1996)
s.a.
Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht
| | |
|
Finanzgericht (12. Wahlperiode: 31.05.1988 - 05.05.1992)
s.a.
Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht
|
Vorgänge
| |
|
Finanzgericht (10. Wahlperiode: 12.04.1983 - 02.10.1987)
s.a.
Schleswig-Holsteinisches Finanzgericht
| | |
|
Finanzgericht (9. Wahlperiode: 29.05.1979 - 12.04.1983)
|
Vorgänge
| |
|