|
Weiterführende Schlagwortsuche
|
|
Froschmaier, Franz, Dr. (15. Wahlperiode: 28.03.2000 - 17.03.2005)
|
Vorgänge
| |
|
Froschmaier, Franz, Dr. (14. Wahlperiode: 23.04.1996 - 28.03.2000)
s.a.
Hanse-Office
|
Vorgänge
| |
|
Froschmaier, Franz, Dr. (12. Wahlperiode: 31.05.1988 - 05.05.1992)
s.a.
Beauftragter / Beauftragte der Landesregierung für die Europäischen Gemeinschaften
s.a.
Minister / Ministerin für Wirtschaft, Technik und Verkehr
|
Vorgänge
| |
|
| |