|
|
Gewerbeaufsichtsamt (15. Wahlperiode: 28.03.2000 - 17.03.2005)
|
Vorgänge
| |
|
Gewerbeaufsichtsamt (14. Wahlperiode: 23.04.1996 - 28.03.2000)
s.a.nunmehr
Staatliches Umweltamt
|
Vorgänge
| |
|
Gewerbeaufsichtsamt (13. Wahlperiode: 05.05.1992 - 23.04.1996)
|
Vorgänge
| |
|
Gewerbeaufsichtsamt (12. Wahlperiode: 31.05.1988 - 05.05.1992)
|
Vorgänge
| |
|
Gewerbeaufsichtsamt (8. Wahlperiode: 26.05.1975 - 26.05.1979)
|
Vorgänge
| |
|
Gewerbeaufsichtsamt (7. Wahlperiode: 24.05.1971 - 24.05.1975)
|
Vorgänge
| |
|
Gewerbeaufsichtsamt (6. Wahlperiode: 16.05.1967 - 15.05.1971)
|
Vorgänge
| |
|