|
|
Polarforschung (19. Wahlperiode: 06.06.2017 - 07.06.2022)
s.a.
Alfred-Wegener-Institut
| | |
|
Polarforschung (17. Wahlperiode: 27.10.2009 - 05.06.2012)
s.a.
Stiftung Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung
| | |
|
Polarforschung (11. Wahlperiode: 02.10.1987 - 31.05.1988)
|
Vorgänge
| |
|
Polarforschung (10. Wahlperiode: 12.04.1983 - 02.10.1987)
s.a.
Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung
|
Vorgänge
| |
|
Polarforschung (9. Wahlperiode: 29.05.1979 - 12.04.1983)
|
Vorgänge
| |
|