|
|
Psychosoziale Beratung (20. Wahlperiode: seit 07.06.2022)
s.a.
IHRISS
| | |
|
Psychosoziale Beratung (18. Wahlperiode: 05.06.2012 - 06.06.2017)
Benutzt für: Persönlichkeitsentwicklung
s.a.
Osterberg-Institut der Karl Kübel Stiftung
| | |
|
Psychosoziale Beratung (17. Wahlperiode: 27.10.2009 - 05.06.2012)
s.a.
Psychosoziale Frauenberatungsstelle donna klara
| | |
|
Psychosoziale Beratung (15. Wahlperiode: 28.03.2000 - 17.03.2005)
s.a.
Centrum für Interkulturelle Gesundheitsförderung und Psychosoziale Beratung
|
Vorgänge
| |
|
Psychosoziale Beratung (14. Wahlperiode: 23.04.1996 - 28.03.2000)
s.a.
IHRISS eV - Verein für feministisch-psychosoziale Arbeit für Frauen m u o Psychiatrieerfahrung
|
Vorgänge
| |
|
Psychosoziale Beratung (13. Wahlperiode: 05.05.1992 - 23.04.1996)
|
Vorgänge
| |
|
Psychosoziale Beratung (12. Wahlperiode: 31.05.1988 - 05.05.1992)
s.a.
Diakonisches Amt (Psychosoziale Beratungsstelle des Kirchenkreises Eckernförde)
|
Vorgänge
| |
|
Psychosoziale Beratung (10. Wahlperiode: 12.04.1983 - 02.10.1987)
|
Vorgänge
| |
|