|
|
Sozialstation (14. Wahlperiode: 23.04.1996 - 28.03.2000)
|
Vorgänge
| |
|
Sozialstation (12. Wahlperiode: 31.05.1988 - 05.05.1992)
|
Vorgänge
| |
|
Sozialstation (11. Wahlperiode: 02.10.1987 - 31.05.1988)
|
Vorgänge
| |
|
Sozialstation (10. Wahlperiode: 12.04.1983 - 02.10.1987)
|
Vorgänge
| |
|
Sozialstation (9. Wahlperiode: 29.05.1979 - 12.04.1983)
|
Vorgänge
| |
|