|
|
Verband der Binnenfischer und Teichwirte in Schleswig-Holstein (20. Wahlperiode: seit 07.06.2022)
|
Vorgänge
| |
|
Verband der Binnenfischer und Teichwirte in Schleswig-Holstein (19. Wahlperiode: 06.06.2017 - 07.06.2022)
|
Vorgänge
| |
|
Verband der Binnenfischer und Teichwirte in Schleswig-Holstein (18. Wahlperiode: 05.06.2012 - 06.06.2017)
|
Vorgänge
| |
|
Verband der Binnenfischer und Teichwirte in Schleswig-Holstein (17. Wahlperiode: 27.10.2009 - 05.06.2012)
|
Vorgänge
| |
|
Verband der Binnenfischer und Teichwirte in Schleswig-Holstein (16. Wahlperiode: 17.03.2005 - 27.10.2009)
|
Vorgänge
| |
|
Verband der Binnenfischer und Teichwirte in Schleswig-Holstein (13. Wahlperiode: 05.05.1992 - 23.04.1996)
|
Vorgänge
| |
|
Verband der Binnenfischer und Teichwirte in Schleswig-Holstein (12. Wahlperiode: 31.05.1988 - 05.05.1992)
|
Vorgänge
| |
|
Verband der Binnenfischer und Teichwirte in Schleswig-Holstein (11. Wahlperiode: 02.10.1987 - 31.05.1988)
|
Vorgänge
| |
|
Verband der Binnenfischer und Teichwirte in Schleswig-Holstein (10. Wahlperiode: 12.04.1983 - 02.10.1987)
|
Vorgänge
| |
|