|
|
Verkehrsminister / Verkehrsministerin (14. Wahlperiode: 23.04.1996 - 28.03.2000)
s.a.
Minister / Ministerin für Wirtschaft, Technologie und Verkehr
|
Vorgänge
| |
|
Verkehrsminister / Verkehrsministerin (13. Wahlperiode: 05.05.1992 - 23.04.1996)
s.a.
Minister / Ministerin für Wirtschaft, Technik und Verkehr
|
Vorgänge
| |
|
Verkehrsminister / Verkehrsministerin (12. Wahlperiode: 31.05.1988 - 05.05.1992)
s.a.
Bundesminister / Bundesministerin für Verkehr
s.a.
Minister / Ministerin für Wirtschaft, Technik und Verkehr
s.a.
Minister / Ministerin für Wirtschaft und Verkehr
| | |
|