|
Weiterführende Schlagwortsuche
|
|
Wienholtz, Ekkehard, Dr. (15. Wahlperiode: 28.03.2000 - 17.03.2005)
|
Vorgänge
| |
|
Wienholtz, Ekkehard, Dr. (14. Wahlperiode: 23.04.1996 - 28.03.2000)
s.a.
Innenminister / Innenministerin
|
Vorgänge
| |
|
Wienholtz, Ekkehard, Dr. (13. Wahlperiode: 05.05.1992 - 23.04.1996)
s.a.
Innenminister / Innenministerin
s.a.
Staatssekretär / Staatssekretärin
|
Vorgänge
| |
|
| |