|
|
Raps (19. Wahlperiode: 06.06.2017 - 07.06.2022)
|
Vorgänge
| |
|
Raps (18. Wahlperiode: 05.06.2012 - 06.06.2017)
|
Vorgänge
| |
|
Raps (17. Wahlperiode: 27.10.2009 - 05.06.2012)
|
Vorgänge
| |
|
Raps (16. Wahlperiode: 17.03.2005 - 27.10.2009)
|
Vorgänge
| |
|
Raps (15. Wahlperiode: 28.03.2000 - 17.03.2005)
|
Vorgänge
| |
|
Raps (14. Wahlperiode: 23.04.1996 - 28.03.2000)
|
Vorgänge
| |
|
Raps (13. Wahlperiode: 05.05.1992 - 23.04.1996)
|
Vorgänge
| |
|
Raps (12. Wahlperiode: 31.05.1988 - 05.05.1992)
|
Vorgänge
| |
|
Raps (11. Wahlperiode: 02.10.1987 - 31.05.1988)
|
Vorgänge
| |
|
Raps (10. Wahlperiode: 12.04.1983 - 02.10.1987)
|
Vorgänge
| |
|